Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Revisor | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Ringstedvej 61, 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 391, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-03-25 tilføjes Kontaktoplysninger: post4300@advodan.com (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2023-06-22 tilføjes Bestyrelse: Henrik Westermann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 391, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2021-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 163, 2. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-07-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-20 tilføjes Legale ejere: Preben Pihl Nygaard (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-08-20 fjernes Legale ejere: Vivian Bregnholdt Nygaard (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2017-06-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-30 tilføjes Vedtægter: 2016-12-30 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-06-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Vedtægter: 2015-12-31 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2015-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 163, 2. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2015-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian IX's Gade 7, 4., 1111 København K (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Vedtægter: 2015-05-28 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2014-04-19 tilføjes Bestyrelse: Lars Kromann Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-19 fjernes Bestyrelse: Lise Bech Køster (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-28 tilføjes Bestyrelse: Lise Bech Køster (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-28 fjernes Bestyrelse: Anders Søgaard-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved køb og udlejning af ejendommene beliggende Algade 62, st., 4000 Roskilde og Egebjerg Bygade 1, 17, 37 A-B og 53 A-D, 2750 Ballerup. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse eller af det kommitterede bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsesformanden. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Vedtægter: 2008-12-18 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2008-03-11 tilføjes Bestyrelse: Vivian Bregnholdt Nygaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-08-22)
Den 2007-03-06 tilføjes Bestyrelse: Anders Søgaard-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-06 fjernes Bestyrelse: Lise Bech Køster (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-19 fjernes Direktion: Per Gransøe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-13 tilføjes Bestyrelse: Lise Bech Køster (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian IX's Gade 7, 4., 1111 København K (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2003-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2., 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-22 tilføjes Legale ejere: Vivian Bregnholdt Nygaard, Lars Ole Ottesen, Anders Søgaard-Jensen, Lise Bech Køster, Michael Rosenløv Løytved, Lars Kromann Laursen, Per Gransøe (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2001-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2., 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-19 tilføjes Direktion: Per Gransøe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-08-22)
Den 2001-10-19 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET ALGADE OG EGEBJERG BYGADE ApS (offentliggjort 2001-12-19)
Den 2001-10-19 tilføjes Navne: K/S ALGADE OG EGEBJERG BYGADE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-10-19 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2001-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2001-12-19)
Den 2001-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)