Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Albert Derk Bruin | 01.02.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Skovgård Ejsing | 16.05.2012 | 01.02.2024 | adm. dir |
Brian Winther Almind | 03.05.2007 | 19.03.2013 | direktør |
Antonius Maria van Beers | 03.05.2007 | 11.04.2012 | adm. dir |
Kim Hauberg Fischer | 28.06.2002 | 15.10.2003 | direktør |
Erica Catharina Olofsson | 28.06.2002 | 15.10.2003 | direktør |
Kurt Kokhauge Larsen | 28.06.2002 | 28.06.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Landry Dragsbæk | 01.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Hesselberg Lund | 01.02.2024 | formand |
Brian Skovgård Ejsing | 01.02.2024 | næstformand |
Michael Ebbe | 13.10.2023 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Stig Plenborg | 26.09.2019 | 13.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Rene Falch Olesen | 12.09.2013 | 01.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Hesselberg Lund | 19.03.2013 | 31.01.2024 | næstformand |
Jens Bjørn Andersen | 01.08.2008 | 01.02.2024 | formand |
Kurt Kokhauge Larsen | 01.08.2008 | 26.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Holm Jensen | 29.09.2004 | 27.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Onno Pieter Meij | 18.11.2003 | 29.09.2004 | bestyrelsesmedlem |
Albino Quaglia | 18.11.2003 | 29.09.2004 | formand |
Hans-Joachim Koch | 22.05.2003 | 18.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Holm | 02.12.2002 | 27.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Tony Thure Jakobsen | 02.12.2002 | 29.09.2004 | bestyrelsesmedlem |
Keith Nichols | 28.06.2002 | 22.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bjørn Andersen | 28.06.2002 | 02.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Paul-Eden Smith | 28.06.2002 | 02.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Palle Flackeberg | 12.12.2001 | 28.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Drisdal Hansen | 12.12.2001 | 28.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Erik Buchvald Pedersen | 12.12.2001 | 28.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Christiansen | 12.12.2001 | 28.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Leif Jørn Tullberg | 12.12.2001 | 28.06.2002 | formand |