Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Revisor | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-01 tilføjes Direktion: Lotte Hoffmann (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-03-01 fjernes Direktion: Nicklas Per Molin (direktør) (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-02-15 tilføjes Direktion: Nicklas Per Molin (direktør) (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-02-15 fjernes Direktion: Jan Færch (direktør) (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-16 tilføjes Bestyrelse: Roshan Brice Saldanha (formand) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-16 fjernes Bestyrelse: Odd Bolin (formand) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Binavne: CLX Communications Denmark ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-13 tilføjes Navne: Sinch Denmark ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-12 fjernes Navne: CLX Communications Denmark ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-13 tilføjes Vedtægter: 2019-02-13 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 38, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-27 tilføjes Bestyrelse: Odd Bolin (formand) (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2018-03-27 fjernes Bestyrelse: Russ Shaw (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-27 tilføjes Direktion: Jan Færch (direktør) (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2018-03-27 fjernes Direktion: Jens Søndergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-27 tilføjes Legale ejere: CLX Communications Holding AB (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-27 fjernes Legale ejere: Equity Datterholding 13 ApS (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-27 tilføjes Navne: CLX Communications Denmark ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-03-26 fjernes Navne: Unwire Communication ApS (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-27 tilføjes Vedtægter: 2018-03-27 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-05 tilføjes Bestyrelse: Mads Peter Hytteballe Andersen (formand) (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-02-05 fjernes Bestyrelse: Jan Hove Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-04 fjernes Bestyrelse: Mads Peter Hytteballe Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-28 fjernes Binavne: WIRELESSFUTURE ApS, UNWIRE-WAP ApS, UNWIRE-UMTS ApS, UNWIRE-SMS ApS, UNWIRE-GPRS ApS, MOBILE CONNECTED ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-12-21 tilføjes Navne: Unwire Communication ApS (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-12-20 fjernes Navne: UNWIRE ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-12-21 tilføjes Vedtægter: 2017-12-21 (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-27 fjernes Bestyrelse: Steen Parsholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Vedtægter: 2015-04-30 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-30 fjernes Bestyrelse: Geoffrey Iddison (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er levering af tjenester og konsulentbistand m.v. til det mobile internet, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 320.572,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsesformanden eller af hele bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 tilføjes Vedtægter: 2013-12-27 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-15 tilføjes Direktion: Jens Søndergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-15 fjernes Direktion: Gregor Benedikt Bieler (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-02-19)
Den 2013-05-23 fjernes Bestyrelse: Morten Bruun Steiner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 248.973,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-14 tilføjes Direktion: Gregor Benedikt Bieler (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-14 fjernes Direktion: Peter Bredgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 38, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2011-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-06-20)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-30 tilføjes Bestyrelse: Jan Hove Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-30 fjernes Bestyrelse: Allan Krogsgaard Jakobsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-28 tilføjes Bestyrelse: Geoffrey Iddison (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-28 fjernes Bestyrelse: Ivan Sandqvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-24 fjernes Direktion: Jacob Ajsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-08 tilføjes Bestyrelse: Ivan Sandqvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-27 tilføjes Bestyrelse: Mads Peter Hytteballe Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-27 fjernes Bestyrelse: Jan Hove Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-06 tilføjes Bestyrelse: Morten Bruun Steiner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-06 fjernes Bestyrelse: Jonas von Barnekow Benzon Hemmingsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Trådløs telekommunikation (offentliggjort 2010-03-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-06-16)
Den 2007-11-15 tilføjes Bestyrelse: Jonas von Barnekow Benzon Hemmingsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-15 fjernes Bestyrelse: Juha Christen Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-15 tilføjes Direktion: Ivan Sandqvist (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-15 tilføjes Legale ejere: Equity Datterholding 13 ApS (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2007-11-15 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-15 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-01 tilføjes Direktion: Jacob Ajsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-06-16)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 2002-02-25)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-06-20)
Den 2005-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Peder Stræde 30, 1., 1453 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-14 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lund-Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-14 fjernes Bestyrelse: Benny Ajsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-07 tilføjes Bestyrelse: Benny Ajsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-07-07 fjernes Bestyrelse: Ivan Sandqvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 193.089,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Peder Stræde 30, 1., 1453 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2003-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 12, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 fjernes Direktion: Jacob Ajsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-15 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 fjernes Revisor: LUNI REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 165.900,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 135.870,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 12, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-10 tilføjes Bestyrelse: Ivan Sandqvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-10 tilføjes Binavne: WIRELESSFUTURE ApS, UNWIRE-WAP ApS, UNWIRE-UMTS ApS, UNWIRE-SMS ApS, UNWIRE-GPRS ApS, MOBILE CONNECTED ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2001-12-10 tilføjes Direktion: Jacob Ajsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 2002-02-25)
Den 2001-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Navne: UNWIRE ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2001-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-12-10 tilføjes Revisor: LUNI REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Stiftere: Jacob Ajsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-12-17)
Den 2001-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)