Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørmose Parkvej 50, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-25 fjernes Navne: LUKA OPTOSCOPE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 fjernes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 fjernes Stiftere: LUKA OPTOSCOPE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-03 tilføjes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørmose Parkvej 50, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørmose Parkvej 50, 3520 Farum (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2006-12-11 tilføjes Bestyrelse: Morten Wittenberg Vandborg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 fjernes Bestyrelse: Finn Winchler Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 fjernes Direktion: Poul Erik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørmose Parkvej 50, 3520 Farum (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2006-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 22, 1., 2730 Herlev (offentliggjort 2002-08-12)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-28 tilføjes Bestyrelse: Kim da Costa Carneiro (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-28 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere instrumenter til kvalitetskontrol af mikrostrukturer samt udøvelse af konsulentvirksomhed indenfor optisk procesteknologi og anden dermed efter bestyrelsens skøn i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 289.184,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-28 tilføjes Vedtægter: 2005-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-31 tilføjes Bestyrelse: Troels Gert Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 203.667,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 191.667,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-08 tilføjes Bestyrelse: Bent Dall (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 175.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 22, 1., 2730 Herlev (offentliggjort 2002-08-12)
Den 2002-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Akaciepark 97, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 159.375,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-17 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 131.250,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Akaciepark 97, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-13 tilføjes Direktion: Poul Erik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-13 tilføjes Navne: LUKA OPTOSCOPE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-13 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-13 tilføjes Stiftere: LUKA OPTOSCOPE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)