Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nicolai Sonne | 20.02.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicolai Sonne | 19.12.2023 | 19.02.2024 | direktør |
Jim Bendix Jensen-Maar | 24.01.2002 | 19.12.2023 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 10.12.2001 | 24.01.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Leif Jørgen Skjoldborg Jørgensen | 20.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Sonne | 20.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jim Bendix Jensen-Maar | 24.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bendix Jensen-Maar | 19.05.2003 | 20.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Dam Jensen-Maar | 24.01.2002 | 20.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Preben Hansen | 24.01.2002 | 19.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Preben Bang Henriksen | 10.12.2001 | 24.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Lone Mai Henriksen | 10.12.2001 | 24.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Stephan Muurholm | 10.12.2001 | 24.01.2002 | formand |