Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Bundgaard Bøgh Pedersen | 30.01.2003 | 02.09.2003 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 10.12.2001 | 30.01.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bo Damgaard-Jensen | 30.01.2003 | 28.10.2004 | formand |
Flemming Bundgaard Bøgh Pedersen | 30.01.2003 | 02.09.2003 | bestyrelse |
Palle Sund Kristensen | 30.01.2003 | 02.09.2003 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 10.12.2001 | 30.01.2003 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 10.12.2001 | 30.01.2003 | bestyrelse |
Stephan Muurholm | 10.12.2001 | 30.01.2003 | formand |