Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Binavne | Formål | ||||
Tegningsregel | Navne | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: BUSSE RADIO A/S. (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-11-15 tilføjes Binavne: TOM VINTER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og udøve håndværk indenfor radiobranchen og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-07 tilføjes Navne: Busse Radio ApS (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-06 fjernes Navne: TOM VINTER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-07 tilføjes Vedtægter: 2019-11-07 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-07 fjernes Bestyrelse: Michael Sesler (formand) (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2018-04-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2018-04-11 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-08 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2017-08-08 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-05-23 tilføjes Reelle ejere: Tom Vinter (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-01 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2016-07-01 fjernes Revisor: AAM Invest Ebeltoft ApS (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-14 tilføjes Legale ejere: Tom Vinter (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2010-09-23 tilføjes Revisor: AAM Invest Ebeltoft ApS (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2010-09-23 fjernes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Digtervænget 3, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Digtervænget 3, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Digtervænget 3, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-05 tilføjes Bestyrelse: Michael Sesler (formand) (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2001-12-05 tilføjes Direktion: Tom Vinter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Busse Radio A/S og andre selskaber inden for elektronisk kommunikation, fabrikation, investeringsvirksomhed og andre efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed, samt fast ejendom. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2001-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Navne: TOM VINTER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2001-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2001-12-05 tilføjes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Stiftere: Tom Vinter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller bestyrelsesformanden eller af en direktør alene (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2001-12-05 tilføjes Vedtægter: 2001-12-05 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2001-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-01-08)
Den 2001-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)