Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansvej 1, 4. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-11 fjernes Navne: DUFFY HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Stiftere: Martin Rask (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 fjernes Direktion: Martin Rask (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-04 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-05-19)
Den 2003-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-05-19)
Den 2003-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansvej 1, 4. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangeledet 3, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-21 tilføjes Vedtægter: 2003-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangeledet 3, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-29 tilføjes Direktion: Martin Rask (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Navne: DUFFY HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Stiftere: Martin Rask (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)