Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Interessenter | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemars Have 114, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Svinggårdsvej 1, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-28 tilføjes Vedtægter: 2021-12-28 (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2021-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svinggårdsvej 1, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2021-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngebækgårds Alle 10, 2990 Nivå (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: lh@hesseldahladministration.dk (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-28 tilføjes Vedtægter: 2020-12-28 (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2020-09-16 tilføjes Bestyrelse: Allan Pettersson (formand) (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 fjernes Bestyrelse: Jakob Dige (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-27 tilføjes Vedtægter: 2019-12-27 (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngebækgårds Alle 10, 2990 Nivå (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngebækgårds Alle 8, 2990 Nivå (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-12-21 tilføjes Vedtægter: 2018-12-21 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2018-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngebækgårds Alle 8, 2990 Nivå (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 11, 1., 2990 Nivå (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-29 tilføjes Vedtægter: 2017-12-29 (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2017-12-14 tilføjes Vedtægter: 2017-12-14 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-29 tilføjes Vedtægter: 2016-12-29 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2016-04-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-11 tilføjes Vedtægter: 2015-12-11 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2014-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 11, 1., 2990 Nivå (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2014-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 308, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-12-30 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at eje og drive virksomhed ved udlejning af ejendommen beliggende 104 St. James Street Lancashire, Burnley, UK. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-30 tilføjes Vedtægter: 2014-12-30 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2014-04-15 fjernes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 tilføjes Bestyrelse: Leif Peter Dige (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-09 fjernes Bestyrelse: Allan Pettersson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 308, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 163, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-03-26 tilføjes Legale ejere: Jakob Dige, Leif Peter Dige, Bjørn Ryel Olafsson, Mikael Berendt-Møller, Mogens Gammeltoft Schougaard, Henrik Keller, Michael Brandrup Berg (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2011-04-05 tilføjes Bestyrelse: Allan Pettersson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-05 fjernes Bestyrelse: Henrik Keller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 163, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 163, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-05-24)
Den 2006-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 163, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-05-24)
Den 2006-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Usserød Kongevej 33, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-30 tilføjes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Usserød Kongevej 33, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-04 tilføjes Bestyrelse: Henrik Keller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-04 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET BURNLEY ApS (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2001-12-04 tilføjes Navne: K/S BURNLEY (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-12-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Stiftere: INVESTERINGSFIRMAET BORCH & HESSELDAHL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2001-12-12)
Den 2001-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)