Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Kjerulf Petersen | 01.07.2008 | 06.09.2018 | direktør |
Frans Olufson Høyer | 01.09.2002 | 01.07.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Dalskov | 05.02.2015 | 06.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mie Nielsen | 04.03.2014 | 31.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Karl Viggo Kjølhede | 10.12.2013 | 06.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Nørgaard | 30.08.2013 | 21.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Peter Henriksen | 30.08.2013 | 27.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Hans Riisager Holst | 07.12.2010 | 06.09.2018 | næstformand |
Allan Nielsen Busk | 07.12.2010 | 30.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lauge Jensen Larsen | 23.02.2010 | 06.09.2018 | formand |
Egon Pleidrup Poulsen | 23.02.2010 | 07.12.2010 | næstformand |
Eskild Kirkegaard | 29.10.2009 | 05.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Benny Augustinus Rimmer Andersen | 29.10.2009 | 27.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Torben Nielsen | 29.10.2009 | 27.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Søren Tjørnelund Mattesen | 29.10.2009 | 27.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Bente Tidemann Lyndrup | 31.01.2006 | 29.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Peter Vagner Forbech Henriksen | 31.01.2006 | 05.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Graakjær Kristensen | 08.12.2005 | 29.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jan Nicolai Hansen | 19.01.2005 | 29.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Arne Bækgaard | 27.08.2004 | 29.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Peter Willadsen | 01.09.2003 | 29.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Ole Westergaard | 01.09.2003 | 23.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Thorkild Johannes Førby | 01.09.2003 | 19.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Bo Riemann | 10.10.2001 | 30.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anton Kirk Toft | 10.10.2001 | 23.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Christensen | 10.10.2001 | 29.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Helge Abildhauge Thomsen | 10.10.2001 | 29.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Erik Hoffmann | 10.10.2001 | 29.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Poul Nørregaard Laursen | 10.10.2001 | 29.10.2009 | næstformand |
Karl Møller Bekhøj | 10.10.2001 | 31.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Uffe Korsgaard | 10.10.2001 | 31.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Hansen | 10.10.2001 | 08.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Bent Rulle | 10.10.2001 | 01.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
Knud Aage Larsen | 10.10.2001 | 01.09.2003 | bestyrelsesmedlem |