Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Espensen Broberg Johansen | 22.11.2001 | 12.01.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Høj Broberg | 19.08.2004 | 13.06.2013 | bestyrelse |
Søren Espensen Broberg Johansen | 19.08.2004 | 13.06.2013 | bestyrelse |
Peter Jørgen Rønnow | 19.08.2004 | 13.06.2013 | formand |