Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2012-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongefolden 34, 1. mf., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-01 fjernes Direktion: Tony Aamann Stokholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-01 fjernes Kontaktoplysninger: tony.stokholm@gmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-01 fjernes Navne: IMPELLERE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Stiftere: Tony Aamann Stokholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-03 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongefolden 34, 1. mf., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 27, 9000 Aalborg (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2011-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 tilføjes Vedtægter: 2011-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: tony.stokholm@gmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-09-03)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 27, 9000 Aalborg (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2002-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 5, st. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 5, st. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-01 tilføjes Direktion: Tony Aamann Stokholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-09-03)
Den 2001-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Navne: IMPELLERE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Stiftere: Tony Aamann Stokholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)