Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-11-23 sletter virksomheden Ejerskaber: SEALING SYSTEM A/S. (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2008-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EGSMINDE ApS. (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2008-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TANGE INVEST ApS. (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2015-10-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Sealing System Finans ApS. (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ansagervej 23, 6823 Ansager (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-01 fjernes Direktion: Rolf Tange (direktion) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-23 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-01 fjernes Legale ejere: Rolf Tange (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-01 fjernes Navne: TANGE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-01 fjernes Reelle ejere: Rolf Tange (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-01 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-01 fjernes Stiftere: Rolf Tange (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter og/eller aktier i andre selskaber tillige med finansiering og formueforvaltning. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2011-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2011-04-15 tilføjes Vedtægter: 2011-04-15 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ansagervej 23, 6823 Ansager (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ansagervej 23, 6823 Ansager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-10 tilføjes Direktion: Rolf Tange (direktion) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2004-09-10 fjernes Direktion: Diana Kirstine Tange (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 175.000,00 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2004-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-12-10)
Den 2001-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ansagervej 23, 6823 Ansager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-23 tilføjes Direktion: Diana Kirstine Tange (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2001-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-23 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2001-11-23 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-12-10)
Den 2001-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 tilføjes Legale ejere: Rolf Tange (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2001-11-23 tilføjes Navne: TANGE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2001-11-23 tilføjes Reelle ejere: Rolf Tange (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2001-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2001-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2001-11-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2001-11-23 tilføjes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-23 tilføjes Stiftere: Rolf Tange (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2001-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2001-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-12)