Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Mynstersvej 19, 4. th., 1827 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-22 fjernes Navne: EKFELDT EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Stiftere: Ole Anders Ekman, Frits Antik von Staffeldt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 fjernes Direktion: Ole Anders Ekman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 fjernes Direktion: Frits Antik von Staffeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-02 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 fjernes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mynstersvej 19, 4. th., 1827 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Direktion: Frits Antik von Staffeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder investering i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Navne: EKFELDT EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Stiftere: Ole Anders Ekman, Frits Antik von Staffeldt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Vedtægter: 2001-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)