Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Interessenter | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse |
Den 2016-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Direktion: Ulla Brockenhuus-Schack (direktion) (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-07 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Navne: DTU-INVEST K/S (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-27 fjernes Interessenter: PreSeed Ventures A/S (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2009-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2009-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 373, st., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2008-03-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2008-03-11 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ventureselskaber (offentliggjort 2003-01-09)
Den 2006-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 373, st., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2006-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 373, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2005-08-30)
Den 2006-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i selskaber primært indenfor (I) informations- og kommunikationsteknologi, (II) bioteknologi og levnedsmidler, (III) Produktionsteknologi, materialer og sensorer, og (IV) medicoteknologi, med udgangspunkt i projekter genereret fra det af DTU-Innovation A/S, Danmarks Teknologiske Universitet, Forskningscentret ved Hørsholm og Teknologisk Institut skabte innovationsmiljø. (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2006-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af komplementaren. (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2006-03-28 tilføjes Vedtægter: 2006-03-28 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2006-03-01 fjernes Direktion: Anne Katrine Winterø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Direktion: Anne Katrine Winterø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 373, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2005-08-30)
Den 2003-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2003-05-19)
Den 2003-08-26 fjernes Bestyrelse: Preben Damgaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 tilføjes Bestyrelse: Preben Damgaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2003-05-19)
Den 2003-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-19 tilføjes Direktion: Ulla Brockenhuus-Schack (direktion) (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2003-05-02 fjernes Direktion: Jacob Peter Klingemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber (offentliggjort 2003-01-09)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-07 tilføjes Direktion: Jacob Peter Klingemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2001-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-07 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2001-11-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-07 tilføjes Interessenter: PreSeed Ventures A/S (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2001-11-07 tilføjes Navne: DTU-INVEST K/S (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2001-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2001-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2001-11-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2001-11-07 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2001-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-09)