Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Zoran Svalina | 20.04.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Yadgar | 01.12.2001 | 20.04.2008 | direktør |
Leon Yehouda Hanuka | 01.12.2001 | 11.04.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Zoran Svalina | 23.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ralf Leerskov | 23.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Sven Svalina | 23.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Aguila Raage | 01.09.2002 | 25.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
Yvette Marie Andree Hanuka | 28.06.2002 | 25.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
Leon Yehouda Hanuka | 28.06.2002 | 25.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
Fatima Yadgar | 01.12.2001 | 25.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
David Yadgar | 01.12.2001 | 25.02.2003 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Aguila Raage | 01.12.2001 | 15.08.2002 | bestyrelsesmedlem |