Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2009-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: STARCO EUROPE A/S. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-13 tilføjes Legale ejere: Kirstineholm Holding ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 fjernes Legale ejere: Hanne Bruun Ejlersgaard (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-09 tilføjes Legale ejere: Bacon2Bacon ApS, P. Ejlersgaard Holding ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-09 fjernes Legale ejere: Christian Bruun Ejlersgaard, Philip Bruun Ejlersgaard (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-06-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2018-08-13 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-06-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordlige Bjergevej 9, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Jelshøjvej 36, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-03-06 tilføjes Direktion: Hanne Bruun Ejlersgaard (direktør) (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-03-06 fjernes Direktion: Peer Ejlersgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-05 tilføjes Legale ejere: Hanne Bruun Ejlersgaard (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2016-03-05 fjernes Legale ejere: Peer Ejlersgaard (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-03-05 tilføjes Reelle ejere: Hanne Bruun Ejlersgaard (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2013-05-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-09 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Legale ejere: Peer Ejlersgaard, Christian Bruun Ejlersgaard, Philip Bruun Ejlersgaard (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2009-12-31 tilføjes Reelle ejere: Christian Bruun Ejlersgaard, Philip Bruun Ejlersgaard (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2009-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jelshøjvej 36, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2009-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordlige Bjergevej 9, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-01-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-22 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-22 fjernes Revisor: Klaus Kjærgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordlige Bjergevej 9, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-28 tilføjes Direktion: Peer Ejlersgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og rådgivning om værdipapirer, fast ejendom samt anden tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Navne: JELSHØJ ApS (offentliggjort 2001-11-29)
Den 2001-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2001-11-28 tilføjes Revisor: Klaus Kjærgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Stiftere: Peer Ejlersgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Vedtægter: 2001-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-11-29)
Den 2001-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)