Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helga Pedersens Gade 79, 6. 6., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Beethovens Alle 11, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2001-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: G. ØSTERGAARD INVEST A/S. (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2005-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: MARIAGERFJORD GOLF A/S. (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2007-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: GOLF EXPERTEN A/S. (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2015-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: G. ØSTERGAARD HOLDING A/S. (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2016-05-17 sletter virksomheden Ejerskaber: GUSTAV ØSTERGAARDS MASKINFABRIK A/S. (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: GUSTAV ØSTERGAARDS MASKINFABRIK A/S. (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2023-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-07-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-07-04 tilføjes Vedtægter: 2023-07-04 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-07-04 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beethovens Alle 11, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2021-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Åkrogs Strandvej 51, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Kontaktoplysninger: perkaersgaard@msn.com (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-10 fjernes Kontaktoplysninger: per.kaersgaard@mail.dk (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-20 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2015-05-20 fjernes Revisor: KPMG C JESPERSEN I/S (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2013-04-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-08-07)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-07-18)
Den 2006-08-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-07-18)
Den 2006-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkrogs Strandvej 51, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2006-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinieparken 1, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2006-02-10)
Den 2006-07-12 tilføjes Kontaktoplysninger: per.kaersgaard@mail.dk (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2006-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinieparken 1, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2006-02-10)
Den 2006-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Rypevej 55, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere midler som ansvarlig kapital i andre virksomheder og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-07 tilføjes Vedtægter: 2006-02-07 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2001-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rypevej 55, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-20 tilføjes Direktion: Per Kærsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-20 tilføjes Legale ejere: Per Kærsgaard (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2001-11-20 tilføjes Navne: TRIKAS INVEST ApS (offentliggjort 2001-12-17)
Den 2001-11-20 tilføjes Reelle ejere: Per Kærsgaard (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2001-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2001-11-20 tilføjes Revisor: KPMG C JESPERSEN I/S (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2001-11-20 tilføjes Stiftere: Per Kærsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-12-17)
Den 2001-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)