Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Bestyrelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2013-08-19 sletter virksomheden Ejerskaber: BLICHFELD Power & Measurements A/S. (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2014-12-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BLICHFELD EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2019-08-07 sletter virksomheden Ejerskaber: BLICHFELD Power & Measurements A/S. (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-29 tilføjes Binavne: ERIK BLICHFELD HOLDING A/S (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-29 tilføjes Navne: BLICHFELD HOLDING A/S (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-28 fjernes Navne: ERIK BLICHFELD HOLDING A/S (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-29 tilføjes Vedtægter: 2024-01-29 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: hb@blichfeld.dk (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-04 fjernes Kontaktoplysninger: hb@blichfeld.dk (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-15 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-24 tilføjes Bestyrelse: Hanne Rask Blichfeld Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-24 fjernes Bestyrelse: Niels Bo Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-23 fjernes Bestyrelse: Hanne Rask Blichfeld Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 611.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Legale ejere: Erik Blichfeld (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Vedtægter: 2014-09-22 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2013-08-13 tilføjes Bestyrelse: Bo Rask Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-13 fjernes Bestyrelse: Peter Lygum Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-13 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2013-08-13 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET I KOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Bestyrelse: Hanne Rask Blichfeld Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-13 fjernes Bestyrelse: Grete Blichfeld (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2001-10-22 tilføjes Bestyrelse: Grete Blichfeld (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-22 tilføjes Direktion: Erik Blichfeld (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-22 tilføjes Navne: ERIK BLICHFELD HOLDING A/S (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2001-10-22 tilføjes Reelle ejere: Erik Blichfeld (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2001-10-22 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-22 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-10-22 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET I KOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-22 tilføjes Stiftere: Erik Blichfeld (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2001-11-26)
Den 2001-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)