Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Bjørn Laursen | 24.02.2014 | direktør |
Kent Nymark Christensen | 24.02.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Bjørn Laursen | 19.11.2001 | 31.05.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Olsen | 31.05.2010 | 24.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jan Bjørn Laursen | 31.05.2010 | 24.02.2014 | formand |
Kent Nymark Christensen | 04.10.2006 | 24.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Torben Eskildsen | 04.10.2006 | 31.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Niels Emil Haulund Hörup | 04.10.2006 | 31.05.2010 | formand |
Jesper Rasmussen | 04.10.2006 | 17.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bent Nielsen | 07.09.2004 | 04.10.2006 | formand |
Jan Bjørn Laursen | 19.11.2001 | 17.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
Martin Gaard | 19.11.2001 | 20.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Bent Flintsø | 19.11.2001 | 07.09.2004 | formand |