Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Børstenbindervej 2, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-05 fjernes Bestyrelse: Ane Else Kathrine Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Direktion: Flemming Mizander (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af køkkenmøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-05 fjernes Navne: PREBEN JOHANSEN, RUSTFRI STÅL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Stiftere: FLEMMING JOHANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køkkenmøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af køkkenelementer og møbler mv. (offentliggjort 2002-08-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-29 tilføjes Bestyrelse: Marleen Mizander (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-12 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køkkenelementer og møbler mv. (offentliggjort 2002-08-21)
Den 2002-03-11 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af køkkenelementer og møbler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-16 tilføjes Navne: PREBEN JOHANSEN, RUSTFRI STÅL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-15 fjernes Navne: PREBEN JOHANSEN, RUSTFRI STÅL A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-16 tilføjes Stiftere: FLEMMING JOHANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-16 tilføjes Vedtægter: 2001-11-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-15 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Børstenbindervej 2, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Bestyrelse: Ane Else Kathrine Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Direktion: Flemming Mizander (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køkkenelementer og møbler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Navne: PREBEN JOHANSEN, RUSTFRI STÅL A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)