Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Interessenter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-01-04 tilføjes Reelle ejere: Annette Carlsen (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-04 fjernes Reelle ejere: Søren Buekjær Carlsen (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-02-10 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Funch Andersen (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-02-10 fjernes Reelle ejere: Poul Møller Andersen (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2019-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Stationsvej 25, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 1, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 1, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 2, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: jew@lea.dk (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-04 fjernes Kontaktoplysninger: ejendomsadministration-dk@azets.com (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 2, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 2, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 2, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 2, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 2, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 71, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: ejendomsadministration-dk@azets.com (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2017-09-13 tilføjes Navne: I/S Asylgade 11 (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-12 fjernes Navne: I/S Asylgade 11 v/HV Ejendomsadministration (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 71, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 71, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2015-10-01 tilføjes Interessenter: Restato ApS, BUEKJÆR EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 71, 5230 Odense M (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2012-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2012-08-02)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2012-08-02)
Den 2011-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2001-12-04)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-12-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-01-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-12-09)
Den 2002-01-01 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2001-12-04)
Den 2001-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 tilføjes Interessenter: PAMCO ApS, Bent Hubert Träger (offentliggjort 2001-11-22)
Den 2001-10-01 tilføjes Navne: I/S Asylgade 11 v/HV Ejendomsadministration (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2001-10-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Møller Andersen, Søren Buekjær Carlsen, Bent Hubert Träger, Henrik Therkelsen (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)