Sektion (alle) | |||||||
Bibranche | Hvidhvask | xbrl | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Hovedbranche | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Kapitalvaluta | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-15 tilføjes Hjemmeside: www.vapourtech.dk (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: lgd@vapourtech.dk (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-11 tilføjes Vedtægter: 2019-11-11 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribe Landevej 28, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribe Landevej 28, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribe Landevej 28, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribe Landevej 28, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-04-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-04-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2016-10-28 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2009-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribe Landevej 28, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2009-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sophus Bauditz Vej 41, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, konstruktion, salg og service af produktionsmaskiner og styretavler samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem sammen med direktøren eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2009-12-07 tilføjes Vedtægter: 2009-12-07 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2001-12-10)
Den 2007-09-03 fjernes Bestyrelse: Niels Peder Opstrup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-11 tilføjes Legale ejere: LGD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2007-07-11 tilføjes Reelle ejere: Lars Gammelgaard Dokkedahl (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2007-07-11 fjernes Bestyrelse: Allan Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 283.751,00 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2005-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 245.873,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 223.145,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2004-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-14 tilføjes Bestyrelse: Allan Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-14 fjernes Bestyrelse: Niels Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.418,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-31 fjernes Bestyrelse: Søren Kielgast (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-05 tilføjes Bestyrelse: Søren Kielgast (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-05 fjernes Bestyrelse: Torben Oxlund Munkholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-10 tilføjes Bestyrelse: Torben Oxlund Munkholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 173.600,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-11-28 fjernes Binavne: VAPOUR-TECH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Binavne: VAPOUR-TECH ApS, VAPOURTECH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sophus Bauditz Vej 41, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-21 tilføjes Direktion: Lars Gammelgaard Dokkedahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2001-12-10)
Den 2001-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Navne: VAPOUR PHASE TECHNOLOGY ApS (offentliggjort 2001-11-22)
Den 2001-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2001-11-21 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2001-11-21 tilføjes Stiftere: LGD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-11-22)
Den 2001-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)