Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2017-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sanderumvej 16, 5250 Odense SV (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-04 fjernes Bestyrelse: Bent Agerholm (formand) (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-04 fjernes Direktion: Finn Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-12 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-04 fjernes Hovedbranche: Distribution af elektricitet (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-04 fjernes Legale ejere: ENERGI FYN HANDEL A/S (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-04 fjernes Navne: MIDTFYNS ELFORSYNING FORSYNINGSPLIGT A/S (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-04 fjernes Stiftere: Midtfyns Elforsyning A.m.b.A (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-09-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sanderumvej 16, 5250 Odense SV (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Ringvej 43, 5750 Ringe (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Bestyrelse: Bent Agerholm (formand) (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-01-01 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Jensen (formand) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Finn Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-01-01 fjernes Direktion: Carsten Viuff (direktion) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: ENERGI FYN HANDEL A/S (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: Midtfyns Elforsyning A.m.b.A (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-19 tilføjes Bestyrelse: Benny Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-04-19 fjernes Bestyrelse: Allan Mathiasen Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Ringvej 43, 5750 Ringe (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2016-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Ringvej 43, 5750 Ringe (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-05-26 tilføjes Bestyrelse: Christian Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2015-05-26 fjernes Bestyrelse: Jan Philip Winther (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-04-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2015-04-21 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2013-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forsyningspligtvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven. (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2013-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.700.000,00 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2013-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2013-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for selskabets bestyrelse eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2013-07-04 tilføjes Vedtægter: 2013-07-04 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2013-04-23 tilføjes Bestyrelse: Niels Henrik Dalgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2013-04-23 fjernes Bestyrelse: Arne Lau (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-13 tilføjes Bestyrelse: Flemming Munk (bestyrelse) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2013-01-13 fjernes Bestyrelse: Ove Bent Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 tilføjes Direktion: Carsten Viuff (direktion) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2012-12-04 fjernes Direktion: Ib Anker Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 tilføjes Navne: MIDTFYNS ELFORSYNING FORSYNINGSPLIGT A/S (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2012-12-03 fjernes Navne: MIDTFYNS ELFORSYNING ERHVERV A/S (offentliggjort 2007-04-30)
Den 2009-04-21 tilføjes Bestyrelse: Jan Philip Winther (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2009-04-21 fjernes Bestyrelse: Christian Frandsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Distribution af elektricitet (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Distribution af og handel med elektricitet (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2007-04-25 tilføjes Bestyrelse: Christian Frandsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 fjernes Bestyrelse: Jørn Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-25 tilføjes Navne: MIDTFYNS ELFORSYNING ERHVERV A/S (offentliggjort 2007-04-30)
Den 2007-04-24 fjernes Navne: RINGE FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S (offentliggjort 2001-11-21)
Den 2007-04-25 fjernes Binavne: PEDERSTRUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S, NR. LYNDELSE EL-FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Ringvej 43, 5750 Ringe (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Ringvej 43, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-19 tilføjes Bestyrelse: Ove Bent Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-19 fjernes Bestyrelse: Niels Ejler Kildegaard Frederiksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Distribution af og handel med elektricitet (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2004-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 tilføjes Bestyrelse: Niels Ejler Kildegaard Frederiksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 fjernes Bestyrelse: Bent Brønserud Rubæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2002-01-15)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Ringvej 43, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-12 tilføjes Bestyrelse: Bent Brønserud Rubæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-12 tilføjes Binavne: PEDERSTRUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S, NR. LYNDELSE EL-FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-12 tilføjes Direktion: Ib Anker Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2001-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-12 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2001-11-12 tilføjes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2002-01-15)
Den 2001-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-12 tilføjes Legale ejere: Midtfyns Elforsyning A.m.b.A (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2001-11-12 tilføjes Navne: RINGE FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S (offentliggjort 2001-11-21)
Den 2001-11-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2001-11-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2001-11-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2001-11-12 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2001-11-12 tilføjes Stiftere: Midtfyns Elforsyning A.m.b.A (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2001-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2001-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-04)