Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Alle 23, 7400 Herning (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-19 fjernes Direktion: Viggo Mølholm (direktion) (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-09 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-19 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-19 fjernes Legale ejere: Viggo Mølholm (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-19 fjernes Navne: VM HOLDING HERNING ApS (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-19 fjernes Reelle ejere: Viggo Mølholm (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-19 fjernes Stiftere: Viggo Mølholm (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-03-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber. (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2014-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2014-06-10 tilføjes Vedtægter: 2014-06-10 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2014-06-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-13 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2010-08-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-13)
Den 2008-05-31 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Revisor: KPMG C.JESPERSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Alle 23, 7400 Herning (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2001-11-09 tilføjes Direktion: Viggo Mølholm (direktion) (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2001-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2001-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-09 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2001-11-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2001-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2001-11-09 tilføjes Legale ejere: Viggo Mølholm (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2001-11-09 tilføjes Navne: VM HOLDING HERNING ApS (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2001-11-09 tilføjes Reelle ejere: Viggo Mølholm (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2001-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2001-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2001-11-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2001-11-09 tilføjes Revisor: KPMG C.JESPERSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 tilføjes Stiftere: Viggo Mølholm (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2001-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2001-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-19)