Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Vagner Johannesen | 30.09.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johan Schrøder | 24.09.2012 | 30.09.2014 | direktør |
Asger Gert Larsen | 29.10.2003 | 24.09.2012 | direktør |
Johan Schrøder | 05.02.2002 | 29.10.2003 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.11.2001 | 05.02.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marie Rudkjær Schrøder | 14.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Morten Winther Schrøder | 27.09.2017 | formand |
Michael Schrøder | 27.09.2017 | næstformand |