Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Peter Jørgensen(virk.: 121) | 16,53 % | 19,01 % | 20,66 % | 31,40 % |
Niels Olaf Ahrengot(virk.: 46) | 4,35 % | 4,35 % | 4,35 % | 4,35 % |
Jens Vasehus(virk.: 55) | 7,27 % | 7,27 % | 9,09 % | 9,09 % |
Jan Lythcke-Jørgensen(virk.: 20) | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
Lars Melchior Kongsted Kjeldsen(virk.: 67) | 4,62 % | 4,62 % | 7,69 % | 12,31 % |
Lars Kirkegård(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 7,69 % |
Pct. | 9,35 % | 10,28 % | 11,85 % | 17,16 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jens Vasehus | 01.01.2007 | Hulsøvang 3, 2960 Rungsted Kyst |
Lars Kirkegård | 01.01.2007 | Mosede Klintvej 45, 2670 Greve |
Lars Melchior Kongsted Kjeldsen | 01.01.2007 | Onsgårdsvej 12, 2900 Hellerup |
Jan Lythcke-Jørgensen | 01.05.2012 | Suomisvej 7, 1927 Frederiksberg C |
Niels Olaf Ahrengot | 17.05.2018 | Kystvej 19, 3050 Humlebæk |
Hans Peter Jørgensen | 31.10.2018 | Strandvejen 98D, 3070 Snekkersten |
Aktive virksomheder: (13) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
2XU Denmark ApS | 39390361 | UNDERTVANGSOPLØSNING | Forhandlere af sports- og campingudstyr (476410) |
Aconta ApS | 36019085 | NORMAL | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
Benelizer A/S | 37367737 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
CB Porebeton Montage | 40672494 | Aktiv | Murere (439910) |
Frico A/S | 37304948 | NORMAL | Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (467400) |
Glyn Denmark | 31231744 | Aktiv | Engroshandel med telekommunikationsudstyr (465220) |
LASC Holding ApS | 40080872 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
MEDHOUSE APS | 36702893 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Perrigo Danmark A/S | 26942187 | NORMAL | Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (464500) |
Perrigo Denmark Holdings K/S | 29668736 | NORMAL | Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (464610) |
Ploug Klitgaard Invest ApS | 37990523 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SALES MANAGEMENT ApS | 31348579 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Topic I/S | 34313636 | Aktiv | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 31.01.2005 (121 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SELSKABET AF 31.12.2013 A/S | 35847731 |
Selskabet af 31.12.2014 ApS | 36560355 |
SELSKABET AF 31. DECEMBER 2004 A/S | 13921474 |
SELSKABET AF 31. DECEMBER 2011 ApS | 27981895 |
Selskabet af 31. marts 2016 ApS | 35855270 |
SELSKABET AF 31/12 2012 ApS | 25172051 |
Selskabet af 1946 ApS | 38707183 |
Selskabet af 1980 ApS | 89094119 |
SELSKABET AF 2006 ApS | 29850569 |
SELSKABET AF 2006 HOLDING ApS | 29850267 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Peter Jørgensen(virk.: 121) Ikke aktiv i virksomheden. | 39 | 0 | 0 | 38 | 41 | 3 |
Niels Olaf Ahrengot(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden. | 23 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 |
Jens Vasehus(virk.: 55) Ikke aktiv i virksomheden. | 24 | 0 | 0 | 5 | 24 | 2 |
Jan Lythcke-Jørgensen(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
Lars Melchior Kongsted Kjeldsen(virk.: 67) Ikke aktiv i virksomheden. | 35 | 0 | 0 | 8 | 22 | 2 |
Lars Kirkegård(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 40 % | 0 % | 0 % | 17 % | 40 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Peter Jørgensen(virk.: 121) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 122 |
Niels Olaf Ahrengot(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden | 40 | 18 | 1 | 3 |
Jens Vasehus(virk.: 55) Ikke aktiv i virksomheden | 47 | 16 | 2 | 10 |
Jan Lythcke-Jørgensen(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 2 | 1 | 3 |
Lars Melchior Kongsted Kjeldsen(virk.: 67) Ikke aktiv i virksomheden | 57 | 8 | 2 | 13 |
Lars Kirkegård(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 2 | 0 | 3 |
Sum | 174 | 46 | 7 | 154 |
Pct. | 46 % | 12 % | 2 % | 40 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |