Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Avedøre Tværvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-18 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-18 fjernes Navne: SIKUMO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-18 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-18 fjernes Stiftere: Peter Allan Simonsen, Morten Borik, Kurt Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-02 fjernes Direktion: Morten Borik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-16 fjernes Bestyrelse: Morten Borik (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Borik (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 fjernes Bestyrelse: Kurt Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 fjernes Direktion: Kurt Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 fjernes Bestyrelse: Peter Allan Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 fjernes Direktion: Peter Allan Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avedøre Tværvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-08 tilføjes Bestyrelse: Peter Allan Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-08 tilføjes Direktion: Peter Allan Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-08 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-08 tilføjes Navne: SIKUMO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-08 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-08 tilføjes Stiftere: Peter Allan Simonsen, Morten Borik, Kurt Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-08 tilføjes Vedtægter: 2001-11-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)