Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 26, 4. th., 1203 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-11 fjernes Bestyrelse: Merete Duhs Marstrander (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 fjernes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-11 fjernes Navne: JAZZMAR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 fjernes Stiftere: PURPLEVIEW ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-08 fjernes Direktion: Christian Marstrander (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-09 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-16 tilføjes Bestyrelse: Christian Marstrander (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-16 fjernes Bestyrelse: Ole Hjelt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-15 tilføjes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 26, 4. th., 1203 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-19 tilføjes Bestyrelse: Ole Hjelt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-19 tilføjes Direktion: Christian Marstrander (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og underholdningsvirksomhed (entertainment) samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-19 tilføjes Navne: JAZZMAR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-19 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-19 tilføjes Stiftere: PURPLEVIEW ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-19 tilføjes Vedtægter: 2001-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)