Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hegnet 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-15 fjernes Direktion: Preben Johannes Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-15 fjernes Navne: PN ELEKTRO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-15 fjernes Stiftere: Preben Johannes Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegnet 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hegnet 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2004-05-25)
Den 2004-06-29 fjernes Kontaktoplysninger: pn_elekt@post8.tele.dk (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2004-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: pn_elekt@post8.tele.dk (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2001-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegnet 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2004-05-25)
Den 2001-10-29 tilføjes Direktion: Preben Johannes Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter, aktier, finansiel virksomhed, drift af datterselskab, samt hermed beslægtet altivitete m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Navne: PN ELEKTRO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Stiftere: Preben Johannes Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion nestående af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Vedtægter: 2001-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)