Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Revisor | Binavne | Navne | Kapital | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Hovedbranche |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-20 tilføjes Vedtægter: 2023-12-20 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-19 tilføjes Vedtægter: 2023-12-19 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 5, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 5, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-06-27 tilføjes Vedtægter: 2023-06-27 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-12 tilføjes Direktion: Søren Gammelgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-12 fjernes Direktion: Steen Egholm Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-11-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-07-26 tilføjes Binavne: ENCODE A/S (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-25 tilføjes Navne: ENCODIFY A/S (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 fjernes Navne: ENCODE A/S (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-25 tilføjes Vedtægter: 2022-07-25 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-06-27 tilføjes Vedtægter: 2022-06-27 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-06-23 tilføjes Vedtægter: 2022-06-23 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-30 tilføjes Vedtægter: 2021-09-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.320.593,00 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-08-26 fjernes Reelle ejere: Jakob Kemp Hessellund (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Bestyrelse: Eivind Bergsmyr (formand) (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-29 fjernes Bestyrelse: Jess Aagaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-28 fjernes Bestyrelse: Mogens Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.305.167,00 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2020-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2020-12-29 tilføjes Legale ejere: Viking Venture 24 AS (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-29 fjernes Legale ejere: F 50 HOLDING ApS, Ellen Hessellund, HAFSTRØM NIELSEN ApS, ENCODIFY A/S (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-29 tilføjes Reelle ejere: Jakob Kemp Hessellund (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2020-12-28 fjernes Reelle ejere: Jakob Kemp Hessellund (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-29 tilføjes Vedtægter: 2020-12-29 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-18 fjernes Legale ejere: VISION2 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 5, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2019-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 5, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-08-14 tilføjes Legale ejere: ENCODIFY A/S (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-20 tilføjes Vedtægter: 2018-12-20 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 5, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2018-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 5, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 5, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 5, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-28 tilføjes Vedtægter: 2018-06-28 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2018-05-04 tilføjes Navne: ENCODE A/S (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2018-05-03 fjernes Navne: ENCODE ApS (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-04 tilføjes Vedtægter: 2018-05-04 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-05 tilføjes Vedtægter: 2018-02-05 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-13 tilføjes Vedtægter: 2017-12-13 (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Vedtægter: 2017-05-30 (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-05-29 tilføjes Direktion: Steen Egholm Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2017-05-29 fjernes Direktion: Jonas Almstrup (direktør) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-01 tilføjes Vedtægter: 2016-11-01 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-06 tilføjes Bestyrelse: Mogens Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-09-05 fjernes Bestyrelse: Jakob Kemp Hessellund (formand) (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-06 tilføjes Direktion: Jonas Almstrup (direktør) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-09-06 fjernes Direktion: Mogens Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-18 tilføjes Bestyrelse: Jakob Kemp Hessellund (formand) (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-05-17 fjernes Bestyrelse: Jakob Kemp Hessellund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-18 tilføjes Direktion: Mogens Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-05-18 fjernes Direktion: Lars Kristian Skaarup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-06 tilføjes Bestyrelse: Mogens Nielsen (formand) (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-05-06 fjernes Bestyrelse: Finn Kemp Hessellund (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-05 fjernes Bestyrelse: Mogens Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-10 tilføjes Kontaktoplysninger: invoice@encode.dk (offentliggjort 2014-06-10)
Den 2014-06-09 fjernes Kontaktoplysninger: jh@encode.dk (offentliggjort 2014-06-10)
Den 2014-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 5, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2014-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Buchwaldsgade 15 b., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-06-02)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge, udvikle og supportere internetbaserede kommunikationsløsninger. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 949.424,00 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2014-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-19 tilføjes Vedtægter: 2014-02-19 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-19 tilføjes Legale ejere: VISION2 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-27 tilføjes Bestyrelse: Finn Kemp Hessellund (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 916.455,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jh@encode.dk (offentliggjort 2014-06-10)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Legale ejere: J. K. HESSELLUND CONSULT ApS (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2011-12-30 tilføjes Legale ejere: HAFSTRØM NIELSEN ApS (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-01 tilføjes Reelle ejere: Jakob Kemp Hessellund (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-11 tilføjes Direktion: Lars Kristian Skaarup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-11 fjernes Direktion: Jakob Kemp Hessellund (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-11 fjernes Bestyrelse: Allan Hviid (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 872.814,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 694.534,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Legale ejere: F 50 HOLDING ApS, Ellen Hessellund (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-01 tilføjes Bestyrelse: Allan Hviid (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-01 fjernes Bestyrelse: John Anderson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 449.434,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buchwaldsgade 15 b., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-06-02)
Den 2008-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansgade 70, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2007-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 426.333,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-24 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Tetens Jahn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-18 tilføjes Bestyrelse: John Anderson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 372.196,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 338.360,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-29 tilføjes Bestyrelse: Jens Peter Tetens Jahn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-29 fjernes Bestyrelse: Finn Kemp Hessellund (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 271.106,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-15 tilføjes Bestyrelse: Jakob Kemp Hessellund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-01 tilføjes Bestyrelse: Jakob Kemp Hessellund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-01 tilføjes Direktion: Jakob Kemp Hessellund (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-01 fjernes Direktion: Finn Kemp Hessellund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-27 fjernes Bestyrelse: Jakob Kemp Hessellund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-15 fjernes Bestyrelse: Flemming Padkær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)