Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngerupvej 28, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngerupvej 28, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2001-11-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BN-BYG JÆGERSPRIS ApS. (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2003-08-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BANG NIELSEN EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2005-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B & F EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2011-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MALERMESTER GRØNGAARD KRISTENSEN ApS. (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2012-03-26 sletter virksomheden Ejerskaber: BANG NIELSEN ApS. (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2014-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: BANG NIELSEN BYG A/S. (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BANG NIELSEN BYG A/S. (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2017-05-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 2N Ejendomme A/S. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Bang Nielsen & Co. ApS. (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BANG NIELSEN ApS. (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2017-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Bang Nielsen & Co. ApS. (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BOARD REPORT ApS. (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2019-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bang Nielsen Entreprise A/S. (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BANG NIELSEN ApS. (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Bang Nielsen & Co. ApS. (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-10-25 sletter virksomheden Ejerskaber: DT Group II ApS. (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BANG NIELSEN BYG A/S. (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-30 tilføjes Vedtægter: 2019-08-30 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngerupvej 28, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngerupvej 28, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-07 tilføjes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-07 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-15 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-15 fjernes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje værdipapirer m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Vedtægter: 2008-12-16 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2008-03-11 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-11 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-27 fjernes Revisor: Niels Lynge Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngerupvej 28, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngerupvej 28, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngerupvej 28, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-12 tilføjes Direktion: John Bang Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-12 tilføjes Legale ejere: John Bang Nielsen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2001-11-12 tilføjes Navne: JBN HOLDING ApS (offentliggjort 2001-11-19)
Den 2001-11-12 tilføjes Reelle ejere: John Bang Nielsen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2001-11-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-11-12 tilføjes Revisor: Niels Lynge Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-12 tilføjes Stiftere: John Bang Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-11-19)
Den 2001-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)