Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Quentin Birot | 01.12.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Luca Ferro | 14.10.2022 | 01.12.2023 | adm. dir |
Jean-Christophe, Pierre, Robert Franoux | 28.08.2020 | 14.10.2022 | adm. dir |
Ole Nielsen | 06.08.2004 | 07.05.2007 | direktør |
Klaus Juel Olsen | 07.11.2001 | 28.08.2020 | direktør |
Grete Ulla Stærkind | 07.11.2001 | 07.05.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Loup Michel Denis Volpiliere | 27.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Quentin Birot | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Olivier Michel Granger | 14.10.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Luca Ferro | 14.10.2022 | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Cédric Pierre Gilles Marie Stephan | 30.06.2021 | 27.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Fréderic Rocco Fehner | 30.06.2021 | 07.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Olivier Michel Granger | 28.08.2020 | 13.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Loup Volpiliere | 02.07.2020 | 30.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jean-Christophe, Pierre, Robert Franoux | 28.06.2019 | 14.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Juel Olsen | 28.06.2019 | 28.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars David Ljungström | 28.06.2019 | 02.07.2020 | formand |
Else Nyvang | 02.03.2016 | 28.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Thea Olesen | 02.03.2016 | 28.06.2019 | formand |
Hans Henrik Munch-Jensen | 22.09.2011 | 28.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Balling | 22.09.2011 | 02.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thea Olesen | 22.09.2011 | 01.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Grete Ulla Stærkind | 13.04.2011 | 22.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Randi Juel Olsen | 13.04.2011 | 22.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Bjarke Stokholm Stærkind | 13.04.2011 | 22.09.2011 | bestyrelsesmedlem |