Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Montanavej 9, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-02 fjernes Direktion: John Karstensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-02 fjernes Navne: ERNST EL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Montanavej 9, 7190 Billund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 212, 7190 Billund (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-09-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 fjernes Revisor: CENTERREVISION BILLUND STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-07-17)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 212, 7190 Billund (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 212, 7190 Billund (offentliggjort 2002-02-21)
Den 2002-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarksvej 212, 7190 Billund (offentliggjort 2002-02-21)
Den 2002-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-07 tilføjes Direktion: John Karstensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-07-17)
Den 2002-02-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-07 tilføjes Navne: ERNST EL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-06 fjernes Navne: PBH 27.925 ApS (offentliggjort 2001-11-15)
Den 2002-02-07 tilføjes Revisor: CENTERREVISION BILLUND STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Vedtægter: 2002-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-09 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 tilføjes Navne: PBH 27.925 ApS (offentliggjort 2001-11-15)
Den 2001-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)