Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2008-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: JEFA HANDEL ApS. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2022-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2022-07-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2022-07-07 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervang 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregentvedvej 22, 4690 Haslev (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-08 tilføjes Legale ejere: Tobjörn Rikard Falk, Peter Falk, Caroline Falk, Rikard Falk, Elisabeth Falk Åkesson (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2015-10-08 tilføjes Reelle ejere: Tobjörn Rikard Falk, Peter Falk, Caroline Falk, Rikard Falk, Elisabeth Falk Åkesson (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2015-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregentvedvej 22, 4690 Haslev (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2015-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandvadsvej 3, 4600 Køge (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-11 tilføjes Vedtægter: 2015-03-11 (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2011-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandvadsvej 3, 4600 Køge (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2011-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Klubiensvej 19, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-05-21)
Den 2011-01-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2011-01-20 fjernes Revisor: Peter Fredløv Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klubiensvej 19, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-05-21)
Den 2010-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 86, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-01-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af tekstilprodukter, besidde ejerandele i andre selskaber der sælger tekstilprodukter. Selskabet skal herudover eje og administrere fast ejendom og værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Vedtægter: 2003-12-31 (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2001-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 86, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 tilføjes Direktion: Torbjørn Rikard Falk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Navne: TORBJORN FALK FORVALTNING ApS (offentliggjort 2001-11-07)
Den 2001-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2001-10-01 tilføjes Revisor: Peter Fredløv Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Stiftere: Torbjørn Rikard Falk, Rikard Falk, Peter Falk, Elisabeth Falk Åkesson, Caroline Falk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-11-07)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)