Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Steppingvej 30, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 fjernes Direktion: Eigil Laursen (direktør) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-10 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 fjernes Kontaktoplysninger: tlogel@os.dk (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 fjernes Legale ejere: Eigil Laursen (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 fjernes Navne: EIGIL LAURSEN, ØDIS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 fjernes Reelle ejere: Eigil Laursen (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 fjernes Stiftere: Eigil Laursen (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Steppingvej 30, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2019-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Steppingvej 30, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-19 tilføjes Kontaktoplysninger: tlogel@os.dk (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2017-05-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier eller anparter i andre selskaber (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2010-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2010-03-14 tilføjes Vedtægter: 2010-03-14 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2010-03-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-04-07)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Steppingvej 30, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Steppingvej 30, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2006-08-17)
Den 2006-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Steppingvej 30, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2006-08-17)
Den 2006-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Østermarksvej 7, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-11 tilføjes Navne: EIGIL LAURSEN, ØDIS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2006-06-10 fjernes Navne: TREKANTENS EL HOLDING ApS (offentliggjort 2001-11-28)
Den 2001-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østermarksvej 7, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-10 tilføjes Direktion: Eigil Laursen (direktør) (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2001-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2001-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-10 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2001-10-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-04-07)
Den 2001-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2001-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2001-10-10 tilføjes Legale ejere: Eigil Laursen (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2001-10-10 tilføjes Navne: TREKANTENS EL HOLDING ApS (offentliggjort 2001-11-28)
Den 2001-10-10 tilføjes Reelle ejere: Eigil Laursen (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2001-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2001-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2001-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2001-10-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Stiftere: Eigil Laursen (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2001-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2001-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-03)