Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 6-10, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-21 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-21 fjernes Navne: G.T. MANDL & CO. A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-21 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-21 fjernes Revisor: JL REVISION V/JES LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-15 fjernes Bestyrelse: Emile Armand Jean Marie Vanhamme (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-15 fjernes Direktion: Tage Miskov Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-26 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-25 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-25 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre husholdningsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-01 fjernes Bestyrelse: George Herbert Thomas Mandl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-06 tilføjes Bestyrelse: Michael Klimes (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-06 fjernes Bestyrelse: Poul Grønbech (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-09-20 fjernes Direktion: Poul Grønbech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 fjernes Revisor: Villy Curt Nygaard Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-29 fjernes Bestyrelse: Harry Pollak (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-21 fjernes Bestyrelse: Ander Vilhelm Tullberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, fabrikations- og agenturvirksomhed med papir og papirprodukter, kaffefiltre og tilbehør hertil samt import- og eksport- virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-30 tilføjes Vedtægter: 1989-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 6-10, 5450 Otterup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1967-04-05 tilføjes Bestyrelse: Ander Vilhelm Tullberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-04-05 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre husholdningsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1967-04-05 tilføjes Direktion: Poul Grønbech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-04-05 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1967-04-05 tilføjes Navne: G.T. MANDL & CO. A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1967-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-04-05 tilføjes Revisor: Villy Curt Nygaard Eriksen, JL REVISION V/JES LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1967-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1967-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)