Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EDC AROS A/S. (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 7, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Direktion: Leon Kristensen (direktion) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-31 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Legale ejere: HVITVED KNUDSEN HOLDING ApS, LKR HOLDING ApS, TKR HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Navne: TKLK HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Stiftere: TKR HOLDING ApS, LKR HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-06-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-14 tilføjes Legale ejere: HVITVED KNUDSEN HOLDING ApS, LKR HOLDING ApS, TKR HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder - at drive ejendomsmæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2007-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 187.500,00 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2007-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2007-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktione i forening (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2007-09-19 tilføjes Vedtægter: 2007-09-19 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2007-06-18 tilføjes Direktion: Jens Hvitved Knudsen (direktion) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 7, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 7, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 7, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-31 tilføjes Direktion: Leon Kristensen (direktion) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2001-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2001-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-31 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2001-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-31 tilføjes Navne: TKLK HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2001-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2001-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2001-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2001-10-31 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2001-10-31 tilføjes Stiftere: TKR HOLDING ApS, LKR HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2001-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2001-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-13)