Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Blichers Vej 34, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-22 fjernes Direktion: Benno Krarup Skou (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2004-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-22 fjernes Navne: SKOU INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Hans Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 fjernes Stiftere: Benno Krarup Skou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-10-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-05 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-05-16)
Den 2005-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering, handel og besiddelse og/eller udlejning af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2004-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Vedtægter: 2004-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blichers Vej 34, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-17 tilføjes Direktion: Benno Krarup Skou (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-05-16)
Den 2001-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 tilføjes Navne: SKOU INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Hans Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 tilføjes Stiftere: Benno Krarup Skou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)