Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 70, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-17 fjernes Bestyrelse: Niels Jørn Hahn (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 fjernes Direktion: Jens Ole Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-17 fjernes Navne: PETER O. NIELSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 fjernes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 70, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 70, 2300 København S (offentliggjort 2003-12-11)
Den 2004-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: po@ponielsen.dk (offentliggjort 2002-11-21)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-07 tilføjes Direktion: Thomas Taagaard Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-31 fjernes Direktion: Ole Bøegh (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 tilføjes Bestyrelse: Niels Jørn Hahn (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at direkte eller indirekte at drive virksomhed med indsamling af industri- og husholningsaffald og slam, anden rengørings- eller rensningsvirksomhed, indsamling, sortering og genbrug af genbrugsmateriale, forarbejdning af affaldsprodukter forud for valorisation eller destruering, destruering af affald med eller uden valorisation af energien udviklet under processen, samt produktion og salg/udlejning af udstyr og systemer, der anvendes inden for ovennævnte forretningsområder og hermed beslægtede forretningsområder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden i foreninig med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 tilføjes Vedtægter: 2003-07-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 70, 2300 København S (offentliggjort 2003-12-11)
Den 2003-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Baltikavej 25, 2100 København Ø (offentliggjort 2002-09-18)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: po@ponielsen.dk (offentliggjort 2002-11-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baltikavej 25, 2100 København Ø (offentliggjort 2002-09-18)
Den 2002-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Oehlenschlägersvej 40, 5230 Odense M (offentliggjort 2001-12-05)
Den 2002-08-27 tilføjes Direktion: Ole Bøegh (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-27 fjernes Direktion: Peter Grimberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-04 fjernes Revisor: ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-11-28 tilføjes Navne: PETER O. NIELSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-27 fjernes Navne: SIR 2001 ApS (offentliggjort 2001-12-05)
Den 2001-11-20 tilføjes Navne: SIR 2001 ApS (offentliggjort 2001-12-05)
Den 2001-11-19 fjernes Navne: GFKJUS 641 ApS (offentliggjort 2001-10-25)
Den 2001-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oehlenschlägersvej 40, 5230 Odense M (offentliggjort 2001-12-05)
Den 2001-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-20 tilføjes Direktion: Peter Grimberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-20 fjernes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-20 tilføjes Revisor: ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-20 fjernes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-10 tilføjes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Navne: GFKJUS 641 ApS (offentliggjort 2001-10-25)
Den 2001-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)