Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Romvigvej 2, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Romvigvej 2, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2001-10-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VILDBJERG SMEDE OG VVS ApS. (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Romvigvej 2, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2020-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Romvigvej 2, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Romvigvej 2, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Romvigvej 2, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Romvigvej 2, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Romvigvej 2, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Romvigvej 2, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Romvigvej 2, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Vildbjerg Smede og VVS ApS, CVR NR 26 24 52 14 samt at eje anparter/ aktier i andre helt eller delvist ejede datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 tilføjes Vedtægter: 2013-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-26 fjernes Revisor: Damgaard & Enevoldsen A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Romvigvej 2, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Romvigvej 2, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2006-02-16)
Den 2003-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Romvigvej 2, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2006-02-16)
Den 2003-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 47, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 47, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-15 tilføjes Direktion: Flemming Arensdorff Willadsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Legale ejere: Flemming Arensdorff Willadsen (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2001-10-15 tilføjes Navne: VS.VVS HOLDING ApS (offentliggjort 2001-10-18)
Den 2001-10-15 tilføjes Reelle ejere: Flemming Arensdorff Willadsen (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2001-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Revisor: Damgaard & Enevoldsen A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Stiftere: Flemming Arensdorff Willadsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-10-18)
Den 2001-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)