Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjæleboderne 2, 1., 1122 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-25 fjernes Bestyrelse: Bjarne Graven Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Direktion: Jens Bisgaard-Frantzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Hovedbranche: Innovationsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-25 fjernes Navne: INNOVATIONSFORENINGEN ATP PRIVATE EQUITY (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Stiftere: Arbejdsmarkedets Tillægspension (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-29 tilføjes Formål: Foreningens formål er fra et eller flere medlemmer at modtage midler, som anbringes i kapitalandele i og udlån til små og mellemstore virksomheder i overensstemmelse med kapitel 8 i lov om innovationsforeninger. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Tegningsregel: Foreningen tegnes af 1) to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 2) et medlem af bestyreslen i forening med foreningens direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Vedtægter: 2004-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjæleboderne 2, 1., 1122 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 1. tv., 1123 København K (offentliggjort 2003-06-12)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 1. tv., 1123 København K (offentliggjort 2003-06-12)
Den 2003-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-20 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-20 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Innovationsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-07 tilføjes Stiftere: Arbejdsmarkedets Tillægspension (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 280 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-06 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-15 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Graven Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Direktion: Jens Bisgaard-Frantzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-15 tilføjes Navne: INNOVATIONSFORENINGEN ATP PRIVATE EQUITY (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)