Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jane Graugaard | 04.01.2006 | 20.03.2006 | direktion |
Michael Thor Christensen | 29.01.2003 | 04.01.2006 | direktion |
Lars Jørgen Horst Petersen | 29.01.2003 | 04.01.2006 | adm. dir |
Jesper Larsen | 29.01.2003 | 29.01.2003 | direktion |
Kim Madsen | 12.10.2001 | 02.01.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Lorentsen | 14.03.2006 | 20.03.2006 | bestyrelse |
John Palle Andersen | 14.03.2006 | 20.03.2006 | formand |
Mogens Lyck | 26.08.2005 | 14.03.2006 | formand |
Jane Graugaard | 29.01.2003 | 20.03.2006 | bestyrelse |
Lars Jørgen Horst Petersen | 29.01.2003 | 04.01.2006 | bestyrelse |
Jesper Larsen | 29.01.2003 | 26.08.2005 | formand |
Søren Thestrup | 02.01.2002 | 29.01.2003 | bestyrelse |
Niels Otto Andersen | 02.01.2002 | 29.01.2003 | formand |
Kim Madsen | 12.10.2001 | 02.01.2002 | bestyrelse |
Helle Garde Carlsen | 12.10.2001 | 02.01.2002 | bestyrelse |
Annemette Heller | 12.10.2001 | 02.01.2002 | formand |