Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Mylliin Lings | 02.08.2007 | 02.08.2007 | adm. dir |
Sys Margrethe Hegnet Lings | 17.12.2001 | 23.04.2009 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 15.10.2001 | 17.12.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Oskar Johansen Bække | 02.08.2007 | 23.04.2009 | bestyrelse |
Sys Margrethe Hegnet Lings | 02.08.2007 | 23.04.2009 | bestyrelse |
Jørgen Mylliin Lings | 02.08.2007 | 23.04.2009 | formand |