Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernhard Bangs Alle 39, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-15 fjernes Bestyrelse: Flavio Tebaldi (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 fjernes Direktion: Flavio Tebaldi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-15 fjernes Navne: ROSSI GEARMOTORS SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 fjernes Revisor: Bent Nicolajsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 fjernes Stiftere: SVEND HOYER HOLDING A/S, Rossi Motoriduttori SpA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-06 tilføjes Bestyrelse: Alessandro Gardini (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 fjernes Bestyrelse: Deanna Rossi Greco (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n. (offentliggjort 2003-12-23)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-02 tilføjes Direktion: Flavio Tebaldi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-02 fjernes Direktion: Corrado Torelli (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at markedsføre gear, gearmatorer og elmotorer i Danmark, Norge, Sverige og Island, virke for salg og markedsføring i Danmark, Sverige, Norge og Island af de af Rossi Group til enhver tid fremstillede og markedsførte produkter, yde kommerciel assistance til produkterne samt opbygge et salgsnet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller af en direktør sammen med to medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-28 tilføjes Vedtægter: 2005-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-31 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n. (offentliggjort 2003-12-23)
Den 2003-10-30 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2003-12-23)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhard Bangs Alle 39, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 42, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 42, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-10 tilføjes Bestyrelse: Deanna Rossi Greco (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Direktion: Corrado Torelli (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2003-12-23)
Den 2001-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Navne: ROSSI GEARMOTORS SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Revisor: Bent Nicolajsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Stiftere: SVEND HOYER HOLDING A/S, Rossi Motoriduttori SpA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)