Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2001-10-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GÖTKE HANDEL ApS. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-11-14)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 fjernes Revisor: HENRIK IVERSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-11-14)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 25, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-06 tilføjes Direktion: Hans Götke-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre investeringsvirksomhed, herunder at eje anparter i Götke Handel ApS samt erhverve og udleje driftsmateriel og fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-06 tilføjes Legale ejere: Hans Götke-Hansen, Birgitte Gøtke-Hansen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2001-10-05 fjernes Legale ejere: Hans Götke-Hansen, Birgitte Gøtke-Hansen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2001-10-01 tilføjes Legale ejere: Hans Götke-Hansen, Birgitte Gøtke-Hansen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2001-10-06 tilføjes Navne: GÖTKE HOLDING ApS (offentliggjort 2003-08-14)
Den 2001-10-06 tilføjes Reelle ejere: Hans Götke-Hansen, Birgitte Gøtke-Hansen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2001-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-10-06 tilføjes Revisor: HENRIK IVERSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-06 tilføjes Stiftere: Hans Götke-Hansen, Birgitte Gøtke-Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-06 tilføjes Vedtægter: 2001-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2001-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)