Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Navne | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværskiftet 24, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Navervej 13, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejde samt køb og salg af ejendomme. (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-14 tilføjes Navne: Ejner Graversen ApS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-13 fjernes Navne: EG AVIATION ApS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-14 tilføjes Vedtægter: 2022-07-14 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-02-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-02-28 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2018-03-14 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2018-03-14 fjernes Revisor: SEBISA ApS (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-13 tilføjes Revisor: SEBISA ApS (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, udlejning og vedligeholdelse af fly og bygninger samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2007-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 tilføjes Vedtægter: 2007-12-11 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2007-12-11 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 13, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2006-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværskiftet 15, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværskiftet 15, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-28 tilføjes Direktion: Ejner Graversen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 tilføjes Legale ejere: GRAVERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2001-09-28 tilføjes Navne: EG AVIATION ApS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2001-09-28 tilføjes Reelle ejere: Ejner Graversen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2001-09-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2001-09-28 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 tilføjes Stiftere: GRAVERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2001-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)