Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Eskimovej 7, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Direktion: Anders Overgård Riis (direktion) (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-18 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Legale ejere: Anders Overgård Riis (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Navne: ANDERS RIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Reelle ejere: Anders Overgård Riis (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Stiftere: Anders Overgård Riis (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-03-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskimovej 7, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Safirvej 16, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2016-06-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Safirvej 16, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2015-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Holme Byvej 15, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2015-09-02 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2015-09-01 fjernes Hovedbranche: Discountforretninger (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-09-02 tilføjes Navne: ANDERS RIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2015-09-01 fjernes Navne: ANDERS RIIS, 965 HOLME ApS (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-09-02 tilføjes Vedtægter: 2015-09-02 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2015-09-02 fjernes Kontaktoplysninger: 965@rema1000.dk (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-15 tilføjes Legale ejere: Anders Overgård Riis (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2014-12-15 tilføjes Reelle ejere: Anders Overgård Riis (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2014-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: 965@rema1000.dk (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2014-10-31 fjernes Kontaktoplysninger: 889@rema1000.dk (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2014-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holme Byvej 15, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2014-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 82, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2014-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel som franchisetager af en REMA 1000 butik med REMA 1000 Danmark A/S som franchisegiver (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2014-10-22 tilføjes Navne: ANDERS RIIS, 965 HOLME ApS (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2014-10-21 fjernes Navne: ANDERS RIIS, 889 FREDERIKSGADE ApS (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2014-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2014-10-22 tilføjes Vedtægter: 2014-10-22 (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2012-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2012-09-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2012-09-04 fjernes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: 889@rema1000.dk (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2012-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 82, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2012-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgårdsparken 4, 8543 Hornslet (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-08-08 tilføjes Navne: ANDERS RIIS, 889 FREDERIKSGADE ApS (offentliggjort 2014-10-28)
Den 2012-08-07 fjernes Navne: ANDERS OVERGÅRD RIIS ApS (offentliggjort 2001-10-18)
Den 2010-05-07 tilføjes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Discountforretninger (offentliggjort 2015-09-02)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Discountforretninger (offentliggjort 2006-04-24)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgårdsparken 4, 8543 Hornslet (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgårdsparken 4, 8543 Hornslet (offentliggjort 2006-02-27)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgårdsparken 4, 8543 Hornslet (offentliggjort 2006-02-27)
Den 2006-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 128, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Discountforretninger (offentliggjort 2006-04-24)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2001-10-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-01 tilføjes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2001-10-22)
Den 2001-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 128, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-18 tilføjes Direktion: Anders Overgård Riis (direktion) (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2001-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2001-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-18 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2001-09-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 tilføjes Navne: ANDERS OVERGÅRD RIIS ApS (offentliggjort 2001-10-18)
Den 2001-09-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2001-09-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2001-09-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2001-09-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 tilføjes Stiftere: Anders Overgård Riis (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2001-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2001-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-19)