Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjærstrupvej 37, st., 2500 Valby (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-01 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-05-10 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-11-18 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-05-10 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-05-10 fjernes Navne: CRM GRUPPEN ApS (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-05-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-05-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-05-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-05-10 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-05-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-10)
Den 2015-11-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-10)
Den 2015-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 fjernes Direktion: Bjørn Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2013-11-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-11-18 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2013-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2013-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2013-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2013-11-04 tilføjes Vedtægter: 2013-11-04 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2013-11-04 fjernes Revisor: Jan Harris Clausen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjærstrupvej 37, st., 2500 Valby (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2012-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 16, 1550 København V (offentliggjort 2007-11-26)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2007-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 16, 1550 København V (offentliggjort 2007-11-26)
Den 2007-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 25, 2400 København NV (offentliggjort 2007-03-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 25, 2400 København NV (offentliggjort 2007-03-13)
Den 2007-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedelykken 2-4, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2005-04-21)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedelykken 2-4, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2005-04-21)
Den 2005-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjærstrupvej 37, 2500 Valby (offentliggjort 2001-11-01)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-05-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-21 tilføjes Revisor: Jan Harris Clausen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-21 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-21 fjernes Direktion: Dan Ritter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjærstrupvej 37, 2500 Valby (offentliggjort 2001-11-01)
Den 2001-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-29 tilføjes Direktion: Dan Ritter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Navne: CRM GRUPPEN ApS (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2001-10-28 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5771 (offentliggjort 2001-10-10)
Den 2001-10-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5771 (offentliggjort 2001-10-10)
Den 2001-10-29 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2001-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-01 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2001-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-05-06)
Den 2001-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2001-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2001-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2001-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2001-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2001-10-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)