Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Revision fravalgt | Navne | Virksomhedsform | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 tilføjes Bestyrelse: Roar Nissen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-12-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 tilføjes Legale ejere: Vertica Holding ApS (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2021-12-20 fjernes Legale ejere: Vertica Holding ApS (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2021-12-21 fjernes Reelle ejere: Troels Riisbrich Underlien (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 69, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgade 29, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-09-30 tilføjes Legale ejere: Vertica Holding ApS (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2021-09-30 fjernes Legale ejere: Vertica Holding ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-29 fjernes Legale ejere: Vertica Holding ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-08-06 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Møller Hansen (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2021-08-05 fjernes Reelle ejere: Jeppe Møller Hansen (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2020-11-20 fjernes Reelle ejere: Sune Danni Hansen (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 tilføjes Bestyrelse: Uffe Meiner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Bestyrelse: Sune Danni Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 29, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2019-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgade 29, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-14 tilføjes Legale ejere: Vertica Holding ApS, Vertica Holding ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2019-03-13 fjernes Legale ejere: Vertica Holding ApS (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Legale ejere: Vertica Holding ApS (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-24 fjernes Legale ejere: VERTICA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2016-10-01 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2016-10-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-30 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2013-08-19 tilføjes Bestyrelse: Lars Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 29, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2012-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Banegårdsgade 55, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2009-01-07)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af IT-relaterede ydel-ser, herunder software og hardware og hertil hørende konsulentvirksomhed, samt an-den hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Legale ejere: VERTICA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2012-08-06 tilføjes Reelle ejere: Sune Danni Hansen, Jeppe Møller Hansen, Troels Riisbrich Underlien (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2012-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Vedtægter: 2012-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-01 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Møller Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-01 fjernes Bestyrelse: Lars Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-27 tilføjes Bestyrelse: Lars Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-27 fjernes Bestyrelse: Erik Hougaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-24 fjernes Bestyrelse: Kim Dannesboe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-29 tilføjes Bestyrelse: Kim Dannesboe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-29 fjernes Bestyrelse: Niels Holger Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-01 tilføjes Direktion: Jeppe Møller Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-01 fjernes Direktion: Sune Danni Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-01 tilføjes Direktion: Sune Danni Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-01 fjernes Direktion: Erik Hougaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Holger Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-01 fjernes Bestyrelse: Poul Bærentsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Banegårdsgade 55, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2009-01-07)
Den 2009-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 58, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2007-11-06 tilføjes Bestyrelse: Poul Bærentsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-05-14 tilføjes Bestyrelse: Sune Danni Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-14 tilføjes Navne: VERTICA A/S (offentliggjort 2007-06-13)
Den 2007-05-13 fjernes Navne: VERTICA ApS (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2007-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-06-13)
Den 2007-05-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2007-04-13 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2007-04-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMA STEEN B HANSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 58, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2006-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 26, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2001-10-26)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-06 tilføjes Direktion: Erik Hougaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-06 fjernes Direktion: Sune Danni Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 26, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2001-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Badstuegade 12-14, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Badstuegade 12-14, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 tilføjes Direktion: Sune Danni Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware (offentliggjort 2001-10-26)
Den 2001-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Navne: VERTICA ApS (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMA STEEN B HANSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Stiftere: Troels Riisbrich Underlien, Sune Danni Hansen, Simon Sayilgan, Klaus Ladefoged Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)